Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm | VTC Now
Summary
TLDR越南国家主席托兰(Tô Lâm)于2024年5月22日在第15届国会B次会议上被选为国家主席,任期为2021-2026年。托兰生于1957年10月10日,来自越南兴安省文江县义树乡。他的职业生涯始于1974年,担任公安部门的学员,后历任多个高级职务,包括公安部副部长、政治局委员等。2016年4月,他被任命为公安部部长,并在2019年晋升为大将。2021年,托兰在党的全国代表大会上再次当选中央政治局委员,并继续担任国家主席。
Takeaways
- 🗓️ 2024年5月22日,越南第十五届国会第二次会议选举了陶兰担任国家主席。
- 🎖️ 陶兰先生生于1957年10月10日,来自越南兴安省文江县义榘社。
- 🏛️ 他曾担任公安部部长,并在政治局担任要职。
- 🎓 陶兰先生的教育背景包括1974年10月至1979年10月在人民公安大学学习。
- 👮 他的职业生涯始于1988年12月,最初在公安部门工作。
- 🚨 陶兰先生曾在公安部门的多个重要职位上工作,包括政治保卫局的副局长和局长。
- 🌟 2007年,他被授予少将军衔,并在2009年提升为中将。
- 🛡️ 从2009年到2010年,他担任公安总局局长。
- 🏅 2014年9月,他被提升为上将,并在2016年4月被任命为公安部副部长。
- 📜 2016年4月,他在第十三届国会第十次会议上被批准继续担任公安部部长。
- 🏆 2021年1月,他被任命为大将,并在2021年6月的第十五届国会上当选为国家主席。
Q & A
2024年5月22日,越南国会选举了哪位新的国家主席?
-2024年5月22日,越南国会选举了托兰(Tô Lâm)为新的国家主席。
托兰的出生日期和出生地是什么时候和哪里?
-托兰出生于1957年10月10日,他的故乡是越南永福省文江县义树社。
托兰在政治生涯中担任过哪些职务?
-托兰曾担任过政治局委员、中央执行委员会成员、国会代表、公安部部长、国家主席等职务。
托兰的教育背景是什么?
-托兰于1974年10月至1979年10月在人民公安大学学习。
托兰在公安系统的工作历程是怎样的?
-托兰从1988年12月至1993年担任公安政治保卫局一局局长,1993年至2006年担任政治保卫局局长,2006年至2009年担任公安部副部长,2009年至2010年担任公安部副部长兼公安一局局长,2010年7月被提升为中将。
托兰何时被任命为国家主席?
-托兰在2016年4月的第13届国会第10次会议上被批准继续担任公安部部长,并被国家主席任命。
托兰在2019年1月被提升为什么军衔?
-2019年1月,托兰被提升为大将军衔。
托兰在2021年1月的党大会上被选为什么职务?
-在2021年1月的第13次全国党代会上,托兰被选为中央委员会执行局委员,并被选入中央政治局。
托兰在2024年5月22日的国会会议上被选举为国家主席的任期是多久?
-托兰在2024年5月22日被选举为国家主席,任期为2021-2026年。
托兰在担任国家主席之前还担任过哪些重要职务?
-在担任国家主席之前,托兰还曾担任过公安部部长、中央政治局委员、中央执行委员会常务委员等职务。
托兰在公安系统内部的晋升历程是怎样的?
-托兰从政治保卫局的副科长开始,逐步晋升为科长、局长,后来成为公安部副部长,再到公安部部长,最后被提升为国家主席。
Outlines
🏛️ 任命与个人履历
2024年5月22日,在越南第15届国会的B次会议上,Tô Lâm先生被选为政治局委员、公安部部长,并继续担任国家主席,任期为2021-2026年。Tô Lâm先生出生于1957年10月10日,来自越南河南省文江县义树乡。他曾担任第12届政治局委员,第11和第12届中央执行委员会成员,以及第14和第15届国会代表。Tô Lâm先生的职业生涯始于1974年10月,当时他是民族安全大学的学员。1988年12月至1993年,他担任公安部政治保卫局第一局的副局长和局长。1993年至2006年,他先后担任政治保卫局第一局局长和第三局局长。2006年至2009年,他担任公安部副部长,之后成为公安部部长。2007年,他被授予少将军衔。2010年7月至2016年1月,他担任公安部副部长。2016年4月,他被选为第13届国会的公安部部长,并兼任中央反腐败指导委员会副主任。2019年1月,他被提升为大将军衔。
Mindmap
Keywords
💡Tô Lâm
💡Quốc hội
💡Bộ Công an
💡Bộ Chính trị
💡Cán bộ
💡Quân hàm
💡Đại biểu quốc hội
💡Ban Chấp hành Trung ương
💡Nhiệm kỳ
💡Phòng chống thảm họa
💡Tây Nguyên
Highlights
2024年5月22日,越南第15届国会B次会议选举了托兰(Tô Lâm)为国家主席。
托兰出生于1957年10月10日,来自越南兴安省文江县义树乡。
托兰在1974年10月至1979年10月期间是人民公安大学的学生。
1979年12月至1988年10月,托兰在政治保卫局工作。
1988年至1993年,托兰担任政治保卫局一局的副局长和局长。
1993年至2006年,托兰担任政治保卫局一局和三局的副局长和局长。
2006年至2009年,托兰担任公安部副部长和公安部副部长。
2007年,托兰被授予少将军衔。
2009年8月至2010年8月,托兰担任公安部副部长。
2010年7月,托兰被授予中将军衔。
2010年8月至2016年1月,托兰担任公安部副部长。
2014年9月,托兰被选为中央政治局委员。
2016年4月,托兰被选为中央政治局委员,并担任公安部部长。
2016年7月,托兰被任命为中央指导委员会副主任。
2019年1月,托兰被授予上将军衔。
2021年1月,托兰在党的第13次全国代表大会上被选为中央委员会成员。
2021年6月,托兰作为第15届国会代表,被选为国家主席。
Transcripts
thưa quý vị và các bạn ngày 22 tháng 5
năm 2024 tại kỳ họp thứ B Quốc hội khóa
15 quốc hội đã bầu ông Tô Lâm ủy viên bộ
chính trị Bộ trưởng bộ công an giữ chức
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam Nhiệm kỳ
2021-2026 VTC now xin trân trọng giới
thiệu tiểu sử của tân chủ tịch nước Tô
Lâm ông Tô Lâm ngày sinh mùng 10 tháng 0
năm 1957 quê quán xã Nghĩa Trụ huyện Văn
Giang tỉnh Hưng Yên chức vụ Ủy viên Bộ
chính trị khóa 12 1 ủy viên ban chấp
hành Trung ương Đảng khóa 11 12 1 đại
biểu quốc hội khóa 14 15 Chủ tịch nước
đại tướng bộ trưởng bộ công an tóm tắt
quá trình công tác của ông Tô Lâm từ
tháng 10 năm 1974 đến tháng 10 năm
1979 học viên Đại học An ninh nhân dân
từ tháng 10 năm
đến tháng 12 năm
1988 cán bộ cục Bảo vệ chính trị 1 Bộ
Công an từ tháng 12 năm
1988 đến năm 1993 phó trưởng phòng rồi
trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị 1 Bộ
Công an từ năm 1993 đến năm 2006 Phó Cục
trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1 rồi Cục
trưởng Cục Bảo vệ chính trị 3 Bộ Công an
từ năm 2006 đến năm 2009 Phó Tổng cục
trưở tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục
trưởng phụ trách tổng cục An ninh 1 Bộ
Công an năm 2007 ông được phong quân hàm
thiếu tướng từ năm 2009 đến tháng 8 năm
2010 tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1
Bộ Công an tháng 7 năm 2010 ông được
phong quân hàm trung tướng từ tháng 8
năm 2010 đến tháng 1 năm
2016 ủy viên thường vụ đảng ủy công an
Trung ương Trung tướng Thứ trưởng Bộ
Công an tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ 11 của đảng ông được bầu vào ban
chấp hành Trung ương Đảng tháng 9 năm
2014 ông được phong quân hàm Thượng
tướng từ tháng 101 năm 2016 đến tháng 4
năm 2016 ủy viên thưng vụ đảng ủy công
an trung ương thượng tướng Thứ trưởng Bộ
Công an tại Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ 12 của Đảng ông được bầu vào ban
chấp hành trung ương Đảng được ban chấp
hành Trung ương bầu vào bộ chính trị
tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 10 Quốc
hội khóa 13 ông được Quốc hội phê chuẩn
Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ
trưởng Bộ Công an ông cũng được bổ nhiệm
kiêm giữ chức Phó trưởng ban chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thảm nhũng
tháng 7 năm 2016 ông được bộ chính trị
phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ trưởng
ban chỉ đạo Tây Nguyên tháng 1 năm 2019
ông được phong quân hàm Đại tướng tháng
1 năm 2021 tại Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ 13 của Đảng ông được bầu
vào ban chấp hành Trung ương tại Hội
nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung
ương ông được bầu vào bộ chính trị khóa
13 từ tháng 6 năm 2021 đại biểu quốc hội
khóa 15 ngày 22 tháng 0 năm 2024 tại kỳ
họp thứ bả Quốc hội khóa 15 ông được bầu
giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam Nhiệm kỳ
2021-2026 An
Browse More Related Video
Tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm và xuất thân ít biết
Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm | VTV24
Verhaltene Stimmung nach Prognosen - ntv-Reporter auf Wahlparty: AfD "will Sperrminorität" | ntv
Beyond the Box Episode 8: The Red Sea & the domino effect of disruptions
张永振实验室被关,病毒的威力终究抵不过权力的险恶|新冠病毒|武汉|病毒研究室|病毒溯源|石正丽|吹哨人|王局拍案20240501
Could China's Chang'e-6 moon mission have a military goal? | DW News
5.0 / 5 (0 votes)